2009-12-02: ; Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Wilhelm, Karl-Heinz; Geschäftsführer:; 2. Sakschewski, Regina, *21.07.1949, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 1. Sakschewski, Regina, geb. Deutscher; 2. Wilhelm, Karl- Heinz, *24.10.1940, Berlin; Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2017-09-19: Prokura: 3.
von Halem, Jacqueline, *11.07.1974, Berlin; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken nur gemeinsam mit einem Geschäftsführer
2020-02-05: Geschäftsführer: 3.
Sakschewski, Björn Stefan, *29.03.1979, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2022-02-04: Prokura: 4.
Sakschewski, Regina, *21.07.1949, Berlin; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2022-02-04: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Sakschewski, Regina