2014-07-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Maurer, Gustav, Elektro- und Sanitärmeister, Kassel.
2016-02-04: Bestellt als Geschäftsführer: Rietze, Benjamin, Immenhausen, *04.06.1987, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-12-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Dörnhöfer, Michael, Elektromeister, Kassel.