2010-05-19: Bay..Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Dettenheimer Straße 44, 91781 Weißenburg.
2017-05-19: Die Gesellschafterversammlung vom 10.05.2017 hat die Änderung des § 6 des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2018-03-08: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Maurer, Wolfgang, Schlossermeister, Weißenburg i. Bay. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Maurer, Christian, Weißenburg i. Bay., *21.07.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-03-23: Einzelprokura: Maurer, Barbara, Weißenburg i. Bay., *30.06.1984.