2006-11-15: Die Gesellschafterversammlung vom 24.10.2006 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 8.870,81 EUR und die Änderung der §§ 1 (Firma), 3 (Stammkapital), 5 (Bekanntmachungen) und 9 (Beschlüsse derGesellschafterversammlung) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Mauritius images GmbH. Neues Stammkapital: 60.000,00 EUR. Nicht eingetragen: Bekanntmachungsblatt ist nunmehr der elektronische Bundesanzeiger.
2015-02-07: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Zwez, Hans-Jörg, Kaufmann, Krün. Bestellt: Geschäftsführer: Ploghaus, Stefan, München, *30.10.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Ostermayr, Mark, Scharnitz/Österreich, *03.04.1974.
2021-09-29: Die Gesellschafterversammlung vom 17.09.2021 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand. Neuer Unternehmensgegenstand: Tätigkeit als Bild- und Medienagentur, Grafikstudio, Dienstleistungen rund ums Bild, Dienstleistungen für andere Unternehmen, wie Lizenzeinkauf oder Druckvorlagenerstellung sowie Erstellung von Druckprodukten. Bestellt: Geschäftsführer: von Widekind, Heide-Marie, Freienbach / Schweiz, *15.11.1979, einzelvertretungsberechtigt. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Ploghaus, Stefan, München, *30.10.1963. Einzelprokura: Meier, Karin Anne, Mittenwald, *09.06.1967.