2016-07-01: Bestellt als Geschäftsführer: Thaler, Tanja, Heuchlingen, *22.12.1975, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Mayer, Edeltraud, Aalen, *31.12.1959. Prokura erloschen: Thaler, Tanja, Heuchlingen, *22.12.1975. Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Mayer, Edeltraud, Aalen, *31.12.1959.
2019-08-06: Die Gesellschafterversammlung vom 06.06.2019 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.06.2019 ist das Stammkapital auf Euro umgestellt. Gegenstand geändert; nun: Die gewerbliche Vermietung und der Handel mit Hubarbeitsbühnen, Staplern und Baumaschinen. Stammkapital nun: 40.903,35 EUR.
2020-12-02: Die Gesellschafterversammlung vom 16.10.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Geschäftsanteil) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 8.180,67 EUR auf 32.722,68 EUR herabgesetzt. Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Geschäftsanteil) beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 1,32 EUR auf 32.724,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 32.724,00 EUR.