2008-10-20: Bestellt als Geschäftsführer: Muth, Daniel N., Frankfurt am Main, *19.09.1972. Geändert, nun: Geschäftsführer: Mayerhöfer, Jan H., Frankfurt am Main, *06.04.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-08-02: Die Gesellschafterversammlung vom 14.06.2010 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Geschäftsanschrift: Bockenheimer Landstr. 51-53, 60325 Frankfurt am Main.
2011-03-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Muth, Daniel N., Frankfurt am Main, *19.09.1972.
2016-09-05: Die Gesellschafterversammlung vom 26.08.2016 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.