2005-02-16: Inn). Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Mayerhofer, Christian, Simbach am Inn, *11.04.1978.
2007-01-31: Inn). Bestellt: Geschäftsführer: Mayerhofer, Christian, Simbach a. Inn., *11.04.1978, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Mayerhofer, Christian, Simbach a. Inn., *11.04.1978.
2010-01-13: Inn.Geschäftsanschrift: Simon-Breu-Str. 8, 84359 Simbach a. Inn. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Mayerhofer, Adolf, Geschäftsführer, Simbach am Inn. Einzelprokura: Mayerhofer, Adolf, Simbach am Inn, *12.04.1937.