2011-07-18: Bestellt als Geschäftsführer: Mayrer, Oliver, Kupferzell, *11.09.1991, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Mayrer, Alois Franz, Kupferzell-Eschental, *05.08.1961.
2020-10-15: Die Gesellschafterversammlung vom 22.09.2020 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Firma geändert; nun: Mayrer GmbH. Gegenstand geändert; nun: Die Ausführung von Hochbau- und Tiefbauarbeiten, schwerpunktmäßig Baumeistertätigkeiten (Erd-, Maurer-, Beton- und Stahlbetonarbeiten), Architektur- und Ingenieursleistungen, allg. Beratungsdienstleistungen im Hochbau sowie die Errichtung von Häusern in Fertig- und Massivbauweise sowie von mobilen Wohnmodulen. Handel mit Baumaschinen und Baustoffen sowie Vermietung von Baumaschinen, - geräte und Baustelleneinrichtung.
2022-05-12: Die Gesellschafterversammlung vom 29.04.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 2 beschlossen. Sitz verlegt; nun: Bretzfeld. Änderung der Geschäftsanschrift: Stuttgarter Straße 6/1, 74626 Bretzfeld.