2013-09-03: Firma: Maytoni GmbH Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift:; c/o Natalia Riel, Otisstraße 50 C, 13403 Berlin Gegenstand: Der Im- und Export sowie Groß- und Einzelhandel von Waren aller Art insbesondere von Glühbirnen und Leuchtmitteln und die Produktion von Glühbirnen und Leuchtmitteln im Ausland. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer:; 1. Sorokin, Denis, *07.12.1986, Moskau/Russische Föderation; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 07.08.2013.
2014-07-23: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Meller Bogen 14, 13403 Berlin
2017-12-22: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Sorokin, Denis; Geschäftsführer: 2.
Malygin, Yaroslav, *06.07.1988, Berlin
2019-03-14: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Malygin, Yaroslav; Geschäftsführer: 3.
Licari, Christian, *10.04.1963, Ratingen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
2019-07-10: Sitz / Zweigniederlassung: Münster; Rechtsverhaeltnis: Der Sitz der Gesellschaft ist nach Münster verlegt (Amtsgericht Münster, HRB 17958). Neue Anschrift: Rothenburg 2, 48143 Münster