2010-02-17: Die Gesellschafterversammlung vom 29.12.2009 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Geschäftsanschrift: Loherstraße 4, 35614 Aßlar. Nicht mehr Geschäftsführer: Gassert, Uwe, Bischoffen, *19.03.1964; Martin, Volker, Dipl.-Ing, Wetzlar, *01.06.1947. Bestellt als Geschäftsführer: Martin, Andreas, Butzbach, *22.06.1981, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-08-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Martin, Andreas, Butzbach, *22.06.1981.