2015-06-09: Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Beckonert, Anja, Bramsche, *03.12.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-10-14: Geschäftsführer: Jakobs, Tobias, Bramsche, *13.06.1992, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.