2017-02-03: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Adam, Ekkehard-Helmut; Geschäftsführer: 2.
Adam, Michael, *01.03.1979, Neuenhagen bei Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2018-03-13: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Wolfener Str. 32-34, 12681 Berlin; Prokura: 1.
Adam, Ekkehard-Helmut, *28.05.1942, Neuenhagen; Einzelprokura
2020-11-26: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Adam, Michael; Geschäftsführer: 3.
Adam, Ekkehard-Helmut, *28.05.1942, Neuenhagen bei Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Adam, Ekkehard-Helmut