2019-12-17: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Trautwein, Hans, München, *11.12.1968. Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Braune, Thomas, München, *20.10.1964; Junglas, Achim, Berg, *22.04.1961. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Trautwein, Hans, München, *11.12.1968.