2015-09-02: Die Gesellschafterversammlung vom 27.08.2015 hat die Änderung des § 4 (Gesellschafterversammlung, neu eingefügt; Nummerierung der nachfolgenden Bestimmungen angepasst) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Bestellt: Geschäftsführer: Schröcke, Andreas, Lichtenau, *28.12.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-09-01: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Plättner, Claus, Ingenieur, Leipzig.
2018-09-04: Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen gemäß § 65 Abs. 1 GmbHG.