2007-05-29: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 30.03.2007. Gegenstand: Handel mit Freizeit-, Garten- und Swimmingpoolbedarf jeglicher Art (und ggf. Ergänzungen). Stammkapital: 25.050,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Meschede, Ernst Dieter, München, *25.04.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-02-02: Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 2 (Geschäftsjahr) beschlossen. Sitz von Amts wegen berichtigt in: Wendlingen am Neckar. Geschäftsanschrift: Heinrich-Otto-Strasse 28, 73240 Wendlingen am Neckar.
2015-05-08: Die Gesellschafterversammlung vom 19.03.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 4.700,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 29.750,00 EUR. Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert bei Geschäftsführer: Meschede, Ernst Dieter, Egenhofen, *25.04.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-01-09: Änderung der Geschäftsanschrift: Bahnhofstraße 68, 73240 Wendlingen am Neckar. Nicht mehr Geschäftsführer: Meschede, Ernst Dieter, Egenhofen, *25.04.1959. Bestellt als Geschäftsführer: Papenheim, Rolf E., Lauterbach , *29.07.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.