2007-09-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Saxe, Walter, Egestorf, *02.01.1955. Bestellt als Geschäftsführer: Pohl, Wolfgang, Fürstenau, *04.08.1963.
2012-06-25: Bestellt als Geschäftsführer: Voß, Dirk, Schloß Holte-Stukenbrock, *21.07.1970. Nicht mehr Geschäftsführer: Pohl, Wolfgang, Fürstenau, *04.08.1963.
2018-09-19: Mit der Media-Saturn Deutschland GmbH, Ingolstadt als herrschendem Unternehmen ist am 28.08.2018 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2018 zugestimmt.
2019-05-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Voß, Dirk, Schloß Holte-Stukenbrock, *21.07.1970. Von Amts wegen berichtigt, nun: Geschäftsführer: Koslowsky, Thorsten, Gütersloh, *15.07.1961.
2020-01-09: Bestellt als Geschäftsführer: Puls, Lothar Andreas Klaus, Bielefeld, *01.04.1967.
2021-11-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Koslowsky, Thorsten, Gütersloh, *15.07.1961. Geschäftsführer: Melcher, Philipp, Datteln, *15.09.1986.