2012-05-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Hamer, Jost. Geschäftsführer: Janssen, Andrea, *14.11.1961, Delmenhorst.
2018-05-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Mayer, Peter; Geschäftsführer: Deigmann, Marcus, *27.11.1972, Bispingen
2019-05-16: Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Janssen, Andrea; Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Deigmann, Marcus; Geschäftsführer: 7.
Burdorf, Sven, *21.11.1967, Schwanewede; Geschäftsführer: 8. Ripken, Gerhard Manfred, *02.03.1975, Oldenburg
2021-09-04: Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der Media-Saturn Deutschland GmbH mit Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt, HRB 3429), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 25.08.2021 zugestimmt hat.
2022-04-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Ripken, Gerhard Manfred; Geschäftsführer: Liekmeyer, Thomas Lothar, *08.05.1961, Salzkotten