2008-08-07: Bestellt als Geschäftsführer: Müller, Elmar, Wirtheim, *06.11.1950. Nicht mehr Geschäftsführer: Hartmann, Armin, Bad Rappenau, *18.02.1951.
2013-11-14: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Petersberger Straße 36, 36037 Fulda.
2015-05-07: Bestellt als Geschäftsführer: Gössl, Christine, Biebertal, *27.09.1973. Nicht mehr Geschäftsführer: Müller, Elmar, Wirtheim, *06.11.1950.
2017-10-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Gössl, Christine, Biebertal, *27.09.1973. Bestellt als Geschäftsführer: Zander, Uwe, Butzbach, *28.11.1964.
2020-12-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Henkelmann, Peter, Kaufmann, Bad Salzschlirf, *20.01.1956. Bestellt als Geschäftsführer: Stoltenberg, Stephan, Künzell, *03.11.1976.
2021-08-30: Die Gesellschafterversammlung vom 25.08.2021 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Mit der Media-Saturn Deutschland GmbH mit Sitz in Ingolstadt als herrschendem Unternehmen ist am 25.08.2021 ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 25.08.2021 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2022-07-27: Bestellt als Geschäftsführer: Bono-de Wit, Antonella, Offenbach, *23.01.1985. Nicht mehr Geschäftsführer: Zander, Uwe, Butzbach, *28.11.1964.