2007-11-23: Nicht mehr Geschäftsführer:; 3. Stiefel, Christian; Geschäftsführer:; 4. Wegener, Marco, *22.08.1967, Berlin.
2008-03-31: Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Malessa, Michael; Geschäftsführer:; 5. Wehrmeier, Lennart, *05.07.1976, Bielefeld.
2009-06-09: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Krumme Str. 48, 10627 Berlin Nicht mehr Geschäftsführer:; 4. Wegener, Marco; Geschäftsführer:; 6. Müller, Heike, *30.03.1972, Berlin.
2011-01-10: Nicht mehr Geschäftsführer:; 5. Wehrmeier, Lennart.
2015-05-08: Änderung zu Nr. 6: zum Nachnamen; Geschäftsführer: Breitling, Heike, *30.03.1972, Berlin
2018-09-21: Rechtsverhaeltnis: Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 28.08.2018 mit der Media-Saturn Deutschland GmbH mit Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt, HRB 3429), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 28.08.2018 zugestimmt hat.