2015-01-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Deiters, Michael, Giesen, *05.07.1971. Bestellt als Geschäftsführer: Fischer, Dietmar, Bad Salzdetfurth, *03.08.1965.
2018-09-24: Mit der Media-Saturn Deutschland GmbH mit dem Sitz in in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt, HRB 3429) als herrschendem Unternehmen ist am 23.08.2018 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2018 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2019-09-19: Bestellt als Geschäftsführer: Bornemann, Andreas, Wunstorf, *18.03.1962. Nicht mehr Geschäftsführer: Fischer, Dietmar, Bad Salzdetfurth, *03.08.1965.
2020-02-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Bornemann, Andreas, Wunstorf, *18.03.1962. Bestellt als Geschäftsführer: Eisentraut, Antje, Hildesheim, *09.10.1973.
2022-03-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Brehmer, Thorsten, Lübeck, *12.01.1963. Bestellt als Geschäftsführer: Goltzsch, Alexander, Edemissen, *05.07.1975.