2008-10-29: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hauser, Klaus Friedrich, Pfeifferhütte, *01.08.1962. Bestellt: Geschäftsführer: Herter, Bruno, München, *17.04.1958, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.
2009-02-10: Von Amts wegen berichtigend eingetragen: Geschäftsführer: Bartsch, Michael, Nürnberg, *31.05.1976. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Herter, Bruno, München, *17.04.1958. Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Reinhart, Klaus, Heroldsberg, *04.06.1961.
2009-02-10: Geschäftsanschrift: Regensburger Str. 61, 92637 Weiden. Bestellt: Geschäftsführer: Reinhart, Klaus, Heroldsberg, *04.06.1961, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bartsch, Michael, Nürnberg, *31.05.1976.
2018-09-12: Die Gesellschaft hat am 23.08.2018 mit der Media-Saturn Deutschland GmbH mit dem Sitz in Ingolstadt als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 23.08.2018 zugestimmt.