2013-05-15: Firma: itk communications GmbH Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift:; Gotzkowskystraße 20/21, 10555 Berlin Gegenstand: Die Herstellung und der Vertrieb von informations- und kommunikationstechnischen Lösungen und Leistungen. Stamm- bzw. Grundkapital: 50.000,00 EUR Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. War Geschäftsführer:; 1. Gerdes-Röben, Klaus, *30.04.1960, Osnabrück; Geschäftsführer:; 2. Stange, Björn, *30.04.1974, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Prokura: 1. Wahnschafe, Volker, *16.04.1972, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 23.12.2008 zuletzt geändert durch Beschluss vom 29.01.2009. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.04.2013; 10.04.2013 ist der Sitz der Gesellschaft von Osnabrück (Amtsgericht Osnabrück, HRB 202738) nach Berlin verlegt und der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. Das Stammkapital ist auf 50.000,00 EUR erhöht. Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 09.02.2009.
2013-06-07: Prokura: Änderung zu Nr. 1:; Wahnschafe, Volker; Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2014-05-12: Prokura: 2.
Hollekamp, Ewald, *08.08.1966, Vreden; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2014-07-09: Geschäftsführer: 3.
Wahnschafe, Volker, *16.04.1972, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Wahnschafe, Volker
2017-06-13: Prokura: 3.
Walter, Joachim-Peter, *03.07.1970, Harsum; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer