2015-07-31: Firma: Medicover GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Siemensstraße 27, 12247 Berlin; Gegenstand: Die Gründung und der Betrieb von Medizinischen Versorgungszentren im Sinne des § 95 Sozialgesetzbuch Teil V als ärztlich geleiteten Einrichtungen, insbesondere zur Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung und im Rahmen ambulanter privatärztlicher Versorgung sowie sonstigen ärztlichen Tätigkeiten unter Berücksichtigung des ärztlichen Berufsrechts und des Grundsatzes der freien Arztwahl. Weitere medizinische Versorgungsformen und Kooperationen stehen der Gesellschaft bzw. ihren Einrichtungen offen, soweit gesetzlich zugelassen. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Reiner, Jürgen, *15.04.1963, Berchtesgaden; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 15.07.2015
2015-08-26: Geschäftsführer: 2.
Ballero, Phillipe André Pierre, *17.01.1952, Malta; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2015-12-15: Rechtsverhaeltnis: Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 09.12.2015 mit der NORDMED Healthcare GmbH mit Sitz in Rostock (Amtsgericht Rostock, HRB 2218), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom selben Tage zugestimmt hat.
2016-06-08: Prokura: 1.
Daum, Robert, *10.07.1964, Fischbachau; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2017-02-17: Geschäftsführer: 3.
von Braunmühl, Benedikt, *29.02.1968, Düsseldorf; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2017-03-07: Geschäftsführer: 4.
Dr. Greiner, Bernd, *01.11.1967, Wiesbaden; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Ballero, Phillipe André Pierre
2017-06-19: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Dr. Greiner, Bernd
2018-09-13: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Reiner, Jürgen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Daum, Robert; 2.
Funke, Wolfgang Alexander, *29.07.1973, Berlin; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2018-10-26: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Teltowkanalstraße 1b, 12247 Berlin
2019-01-04: Änderung zu Nr. 3: Geschäftsführer: von Braunmühl, Benedikt, *29.02.1968, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-11-26: Geschäftsführer: 5.
Prof. Dr. Diederich, Sven, *19.12.1962, Berlin; Geschäftsführer: 6.
Dr. Frieling, Bernard, *23.12.1955, Hamburg; Prokura: 3.
Ebel, Philipp, *18.01.1985, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2020-12-04: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Funke, Wolfgang Alexander
2021-05-17: Prokura: 4.
Tarbuk, Stephan, *26.07.1972, Berlin; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-05-17: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. von Braunmühl, Benedikt
2021-05-28: Rechtsverhaeltnis: Der mit der NORDMED Healthcare GmbH mit Sitz in Berlin bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 09.12.2015 ist durch Vereinbarung vom 20.05.2021 geändert worden. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 20.05.2021 zugestimmt.
2021-09-24: Rechtsverhaeltnis: Der mit der NORDMED Healthcare GmbH mit Sitz in Berlin bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 09.12.2015 ist durch Vereinbarung vom 25.08.2021 geändert worden. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 08.09.2021 der Änderung zugestimmt.
2021-12-15: Stamm- bzw. Grundkapital: 28.090,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.11.2021 ist das Stammkapital um 3.090,00 EUR auf 28.090,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 und § 6 (Gesellschafterbeschlüsse). Rechtsverhaeltnis: Der mit der NORDMED Healthcare GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 201919 B, vormals Amtsgericht Rostock, HRB 2218) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 09.12.2015 mit Änderungen vom 20.05.2021 und 25.08.2021 ist durch Vereinbarung vom 30.11.2021 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 25.11.2021 der Änderung zugestimmt.