2007-05-08: Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Werner, Thomas-Markus; Geschäftsführer:; 3. Koopmann, David, *19.08.1969, Bremen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2014-05-27: Geschäftsanschrift: Martinistr. 31, 28195 Bremen. Nicht mehr Geschäftsführer: Koopmann, David. Geschäftsführer: Meyer, Mirko, *17.01.1973, Oldenburg. Vertretungsbefugnis geändert, Geschäftsführerin: Taylor, Martina, vertritt nun satzungsgemäß.
2016-10-27: Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Taylor, Martina; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Änderung zu Nr. 4: Geschäftsführer: Meyer, Mirko; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten.