2007-01-31: Ausgeschieden Geschäftsführer: Michahelles, Rainer, Hamburg, *12.11.1965. Bestellt Geschäftsführer: Extra, Alexander, Hamburg, *21.11.1960, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-07-26: Änderung zur Geschäftsanschrift: Sülldorfer Landstraße 142 a, 22589 Hamburg.