2011-10-06: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 09.08.2011. Geschäftsanschrift: Fuhrenkämpe 4, 29556 Suderburg. Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung aller pflegerischen Dienstleistungstätigkeiten im Bereich der Patientenpflege, wie z. B. ambulante Kranken- und Altenpflege, Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege, Tages- und Nachtpflege, Geriatrische/gerontopsychiatrische Pflege, Pflegebetreuung in Formen der Betreuungsleistungen, Überleitpflege, onkologische Pflege, Palliativpflege, Pflegeberatungen und -schulungen, hauswirtschaftliche Serviceleistungen u. a., Krankentransporte. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Borkowski, Birgit, Suderburg, *18.12.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-04-05: Bestellt als Geschäftsführer: Gießel, Benjamin, Wieren, *28.08.1980, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-07-28: Die Gesellschafterversammlung vom 11.07.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Gegenstand geändert, nun: Neuer Unternehmensgegenstand: Durchführung aller pflegerischen Dienstleistungstätigkeiten im Bereich der Patientenpflege, wie z. B. ambulante Kranken- und Altenpflege, Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege, Tages- und Nachtpflege, Geriatrische/gerontopsychiatrische Pflege, Pflegebetreuung in Formen der Betreuungsleistungen, Überleitpflege, onkologische Pflege, Palliativpflege, Pflegeberatungen und -schulungen, hauswirtschaftliche Serviceleistungen u. a., Mietwagen und Krankentransporte, Essen auf Rädern, Betreutes Wohnen. Wohnort geändert, nun: Geschäftsführer: Gießel, Benjamin, Suderburg, *28.08.1980, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-09-09: Neue Geschäftsanschrift: Hauptstraße 30, 29556 Suderburg.
2018-08-27: Änderung zur Geschäftsanschrift: Tannrähmsweg 3, 29556 Suderburg.
2021-12-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Borkowski, Birgit, Suderburg, *18.12.1961.
2022-05-11: Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Borkowski, Birgit, Suderburg, *18.12.1961. Einzelprokura: Gießel, Anja, Suderburg, *13.03.1980.