2018-01-18: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 03.01.2018. Geschäftsanschrift: Viernheimer Straße 51, 69469 Weinheim. Gegenstand: Der Betrieb eines ambulanten Pflegedienstes und die damit verbundenen Tätigkeiten. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Salzmann, Natalia, Mörlenbach, *15.08.1974, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-05-24: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kogan, Julia, Viernheim, *09.11.1989.
2020-04-21: Bestellt als Geschäftsführer: Kogan, Julia, Viernheim, *09.11.1989, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Salzmann, Natalia, Mörlenbach, *15.08.1974. Prokura erloschen: Kogan, Julia, Viernheim, *09.11.1989.