2014-12-05: Name der Firma: Medis Management GmbH; Sitz der Firma: Elsterwerda; Geschäftsanschrift: Lange Straße 13, 04910 Elsterwerda; Gegenstand: Koordination, die geschäftliche und die beratende Unterstützung von Teilnehmern am Gesundheitsmarkt. Besonderer Schwerpunkt ist die Optimierung bestehender sowie die Entwicklung neuer Versorgungsstrukturen. Qualität, Humanität und Effektivität der ärztlichen Versorgung stehen dabei im Mittelpunkt; Kapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstand: Geschäftsführer: 1.
Zierz, Jens, *12.08.1960, Bahretal; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 06.11.2014
2015-01-14: Sitz der Firma: Geschäftsanschrift: Ackerstraße 20, 04910 Elsterwerda; Vorstand: Geschäftsführer: 2.
Weber, Marit, geb. Seidel, *16.06.1971, Elsterwerda; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2015-09-23: Vorstand: Geschäftsführer: 3.
Dr. Jäger, Carsten, *26.07.1976, Nuthetal OT Bergholz-Rehbrücke; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2019-01-23: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Zierz, Jens