2007-03-16: Medizinisches Versogungszentrum Bergmannstrost GmbH, Halle (Halle). Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2006 hat die Satzung neu gefasst.
2009-06-22: Medizinisches Versorgungszentrum Bergmannstrost GmbH, Halle, Merseburger Straße 165, 06112 Halle/Saale.Geschäftsanschrift: Merseburger Straße 165, 06112 Halle/Saale. Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Erhard, Hubert, Winsen (Luhe), *09.01.1950, einzelvertretungsberechtigt.
2012-07-23: Die Gesellschafterversammlung vom 05.07.2012 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma und Gegenstand. Neue Firma: Medizinisches Versorgungszentrum Bergmannstrost gemeinnützige GmbH. Von Amts wegen ergänzt: Neuer Sitz: Halle (Saale). Geschäftsanschrift: Merseburger Straße 165, 06112 Halle (Saale). Neuer Gegenstand: Betrieb eines Medizinischen Versorgungszentrums als Einrichtung der Gesundheits- und Wohlfahrtspflege im Sinne des § 95 Sozialgesetzbuch Teil V (SGB V).
2014-12-08: Die Gesellschafterversammlung vom 21.10.2014 hat die Änderung der §§ 2 (Zweck) und 11 (Mittelverwendung) der Satzung beschlossen.
2016-10-18: Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Erhard, Hubert, Winsen (Luhe), *09.01.1950, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hruby, Ilona, Bad Lauchstädt, *17.10.1950.
2019-08-01: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Erhard, Hubert, Winsen (Luhe), *09.01.1950. Bestellt: Geschäftsführer: Dreißigacker, Christian, Berlin, *05.03.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-10-12: Bestellt: Geschäftsführer: Dr. med. Schöneberg, Lisa Marie, Halle , *27.05.1977.
2021-02-25: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dreißigacker, Christian, Berlin, *05.03.1969. Bestellt: Geschäftsführer: Hagdorn, Thomas, Halle , *11.04.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.