2016-02-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Block, Ludger, Harkebrügge, *28.03.1946.
2016-12-29: Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 , § 7 (Gesellschafterversammlung) sowie § 9 (Wettbewerbsverbot) beschlossen. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.12.2016/ 22.12.2016 wurde die Änderung des § 8 (Jahresabschluß und Gewinnverwendung) beschlossen. Personenbezogene Daten von Amts wegen geändert, nun: Geschäftsführer: Block, Markus, Friesoythe, *07.01.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-12-09: Die Gesellschafterversammlung hat am 04.11.2019 beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 8.870,81 auf EUR 60.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 und in § 12 (Gründungsaufwand) zu ändern. 60.000,00 EUR.