2010-08-24: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 15.07.2010. Geschäftsanschrift: Lämmerweg 65, 89079 Ulm. Gegenstand: Herstellung und Vertrieb von sicherheitstechnischen Erzeugnissen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Glöckler, Regina, Blaustein, *13.09.1953; Glöckler, Hermann, Blaustein, *07.05.1951, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-08-05: Änderung der Geschäftsanschrift: August-Nagel-Straße 21, 89079 Ulm.
2015-12-08: Bestellt als Geschäftsführer: Liebler, Caroline, Blaubeuren, *09.12.1978, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-08-01: Bestellt als Geschäftsführer: Liebler, Stefan, Blaubeuren, *08.09.1977, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Glöckler, Regina, Blaustein, *13.09.1953; Glöckler, Hermann, Blaustein, *07.05.1951.