2020-08-12: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 16.06.2020. Geschäftsanschrift: Bergheimer Straße 89, 69115 Heidelberg. Gegenstand: Der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Handelsgesellschaften sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung und Vertretung bei diesen sowie die Verwaltung eigenen Vermögens. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Wilm, Katinka Caroline, Heidelberg, *06.09.1977, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-05-19: Die Gesellschafterversammlung vom 11.05.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Sitz verlegt; nun: Mannheim. Neue Geschäftsanschrift: Tullastraße 15, 68161 Mannheim.
2021-05-27: Bestellt als Geschäftsführer: Balck, Felix Jonathan, Heidelberg, *02.10.1989, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Wilm, Katinka Caroline, Heidelberg, *06.09.1977.
2021-08-30: Bestellt als Geschäftsführer: Strifler, Jonas, Walldorf, *30.01.1990, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Balck, Felix Jonathan, Heidelberg, *02.10.1989.