2007-06-12: Bestellt als Geschäftsführer: Meindl, Lars, Hameln, *12.05.1980, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-05-19: Die Gesellschafterversammlung hat am 10.04.2008 beschlossen, das Stammkapital (DEM 150.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 76.693,78 um EUR 3.306,22 auf EUR 80.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 5 (Stammkapital und Stammeinlagen) zu ändern. 80.000,00 EUR. Prokura erloschen: Meindl, Gritta, Hameln. Einzelprokura: Meindl, Marina, Hameln, *26.11.1973.