2012-09-07: Änderung zur Geschäftsanschrift: Herrengraben 5, 20459 Hamburg.
2013-08-27: Ausgeschieden Geschäftsführer: Meinke, Hans-Wilhelm, Versicherungskaufmann, Hamburg, *22.09.1945. Bestellt Geschäftsführer: Spruth, Kersten, Hamburg, *19.08.1944, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-10-04: Bestellt Geschäftsführer: Schäfer, Alexander, Silberstedt, *05.06.1973, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-01-05: Ausgeschieden Geschäftsführer: Schäfer, Alexander Marc, Silberstedt, *05.06.1973. Bestellt Geschäftsführer: Spruth, Torge, Hamburg, *29.11.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Breitmoser, Jochen, Mühlenbeck, *10.06.1964.