2009-01-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Meinke, Gerhard, Dipl.Ing., Verden; Mielke, Friedrich, Dipl.Ing., Verden. Bestellt als Geschäftsführer: Meinke, Torsten, Dörverden, *08.01.1973, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-02-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Meinke, Gerhard, Dipl.Ing., Verden; Mielke, Friedrich, Dipl.Ing., Verden. Bestellt als Geschäftsführer: Meinke, Torsten, Dörverden, *08.01.1973, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-11-18: Geändert, nun: Geschäftsführer: Meinke, Torsten, Verden, *08.01.1973; Woischke, Thomas Reinhold, Kirchlinteln, *19.02.1971, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.