2009-12-30: Die Eintragung betreffend den Sitz ist von Amts wegen aufgrund Gemeindegebietsreform wie folgt berichtigt:; Cottbus..
2011-06-17: ; Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Branke, Klaus; Die Eintragung zu Nr. 1 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt:; Geschäftsführer:; Meiser, Michael, *08.09.1957, Cottbus; Die Eintragung zu Nr. 3 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt:; Geschäftsführer:; Schulz, Hans-Georg, *05.09.1946, Kolkwitz OT Gulben; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2018-12-29: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Meiser, Michael; Änderung zu Nr. 3: aufgrund Wohnortänderung nunmehr; Geschäftsführer: Schulz, Hans-Georg, *05.09.1946, Cottbus; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2022-03-18: Vorstand: Geschäftsführer: 4.
Sachs, Roland Siegmar, *26.10.1963, Cottbus; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen