2005-10-26: Die Gesellschafterversammlung hat am 26.08.2005 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in den §§ 3 (Stammkapital und Stammeinlagen) und 7 (Geschäftsführung und Vertretung) zu ändern. Außerdem wurde die komplette Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Vertretungsregelung geändert: Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln.
2015-01-15: Änderung zur Geschäftsanschrift: Carl-Zeiss-Straße 3, 59077 Hamm. Nicht mehr Geschäftsführer: Holtsträter, Friedhelm, Hamm, *31.03.1945; Holtsträter, Horst, Hamm, *31.03.1948. Bestellt als Geschäftsführer: Neumann, Marc, Iserlohn, *28.01.1975.
2018-05-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Neumann, Marc, Iserlohn, *28.01.1975. Bestellt als Geschäftsführer: Holtsträter, Horst, Hamm, *31.03.1948; Holtsträter, Friedhelm, Hamm, *31.03.1945.