2009-06-12: Geschäftsanschrift: Schlachte 39-40, 28195 Bremen. Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Helms, Nicolas Carl Sebastian; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen..
2010-04-07: Geschäftsführer: 4. Sänger, Dirk, *23.12.1964, Bremen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.03.2010 wurde das Stammkapital auf Euro umgestellt und sodann um 4.435,41 Euro auf 30.000 Euro erhöht und entsprechend § 3 des Gesellschaftsvertrags geändert..
2016-02-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Kuhlmann-Lehmkuhle, Peter.
2017-09-13: Geschäftsführer: Wohlers, Rainer, *09.04.1966, Lemwerder; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten,
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen.
2018-03-13: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Claussen, Matthias
2020-01-15: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Wohlers, Rainer