2008-01-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Schmidt, Falko, Beggerow.
2009-03-06: Geschäftsanschrift: Quitzerower Weg 13, 17109 Demmin. Bestellt als Geschäftsführer: Schmidt, Falko, Loitz, *09.02.1960.
2009-03-06: Geschäftsanschrift: Quitzerower Weg 13, 17109 Demmin. Bestellt als Geschäftsführer: Schmidt, Falko, Loitz, *09.02.1960.
2012-08-31: Geschäftsanschrift: Quitzerower Weg 13 c, 17109 Demmin. Nicht mehr Geschäftsführer: Schmidt, Falko, Loitz, *09.02.1960.
2016-08-15: Die Gesellschafterversammlung vom 01.07.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um -310.000,00 EUR beschlossen.neues Stammkapital : 200.000,00 EUR.
2019-04-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Jordan, Bodo, Dargun; Sahs, Maria-Barbara, Demmin. Bestellt als Geschäftsführer: Nicolai, Klaus-Dieter, Neukloster, *13.03.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.