2010-05-25: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Jakob-Mutz-Str. 7, 72280 Dornstetten. Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Kleindorp, Markus, Seewald, *16.07.1964, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Wiedmaier, Alois, Rottenburg, *06.12.1946.
2014-12-02: Der zwischen der Gesellschaft und der "IRO GmbH", Dornstetten (Amtsgericht Stuttgart HRB 733525) (zuvor: IRO Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Viersen) am 20.11.2000 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag wurde geändert. Die Gesellschafterversammlung hat der Änderung am 27.11.2014 zugestimmt.