2006-10-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Hofmeister, Ralf, Dachdeckermeister, Bad Salzuflen.
2017-06-21: Bestellt als Geschäftsführer: Hofmeister, Elisabeth, Herford, *01.12.1995.
2018-07-06: Nach Erteilung einer besonderen Vertretungsbefugnis, weiterhin: Geschäftsführer: Hofmeister, Elisabeth, München, *01.12.1995, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-01-28: Bestellt als Geschäftsführer: Hofmeister, Victoria, München, *01.08.2002, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.