2014-04-16: Firma: Mensch Meier GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Storkower Straße 121, 10407 Berlin; Gegenstand: Die Durchführung von Veranstaltungen in der Storkower Straße 121 in 10407 Berlin. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Kologriwaja, Alina, *18.05.1990, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 03.03.2014; mit Änderung vom 27.03.2014 in § 13 (Kosten und Steuern)
2016-01-06: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Kologriwaja, Alina; Geschäftsführer: 2.
Meyer, Jonathan, *12.08.1982, Berlin
2017-10-10: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Meyer, Jonathan; Geschäftsführer: 3.
Sauermoser, Maximilian Emmerich, *13.08.1982, Berlin
2019-07-16: Geschäftsführer: 4.
Olschewski, Tamara, *10.07.1989, Berlin; Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Sauermoser, Maximilian Emmerich
2021-01-22: Prokura: 1.
Santoro, Lucas Luciano, *05.04.1988, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2021-01-22: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Olschewski, Tamara; Geschäftsführer: 5.
Jetschmann, Sarah, *10.02.1985, Berlin