2017-02-13: Firma: A Decade GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Sophienstraße 24, 10178 Berlin; Gegenstand: Erbringung von Dienstleistungen verschiedener Art, insbesondere Beratung von Unternehmen, Vermittlung von Kundenkontakten, Marketingdienstleistungen sowie Erbringung von digitalen Dienstleistungen und Informationsdienstleistungen für Unternehmen und Endverbraucher sowie Herstellung von und Handel mit Waren verschiedener Art, insbesondere Verbrauchs-, Konsumgütern und Luxusartikeln; Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Rohrwacher, Niclas, *10.03.1988, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 2.
Scharff, Philipp, *06.07.1987, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 3.
Wolf, Jeremias, *07.06.1988, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 07.02.2017
2018-01-31: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Wolf, Jeremias; Prokura: 1.
Kampfmann, Lukas, *09.04.1986, Berlin; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; 2.
Wolf, Jeremias, *07.06.1988, Berlin; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2018-03-23: Stamm- bzw. Grundkapital: 33.336,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.01.2018 ist das Stammkapital um 8.336 EUR auf 33.336,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 .
2018-08-29: Firma: Mentor Verlag GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Holzmarktstraße 25, 10243 Berlin; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Rohrwacher, Niclas; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Scharff, Philipp; Geschäftsführer: 4.
Richter, Rimbert, *11.05.1987, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.08.2018 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 sowie in der Kopfzeile des Gesellschaftsvertrages.
2018-10-17: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Wolf, Jeremias
2019-09-05: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Richter, Rimbert; Geschäftsführer: 5.
Rohrwacher, Niclas, *10.03.1988, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 6.
Scharff, Philipp, *06.07.1987, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Kampfmann, Lukas