2014-11-11: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 08.10.2014. Geschäftsanschrift: Fabrikstraße 31, 73266 Bissingen an der Teck . Gegenstand: Zimmerer- und Holzbaubetrieb, Bedachungsbetrieb, das Erbringen von Ingenieurholzbauleistungen sowie Generalunternehmertätigkeiten für sämtliche Holzbauleistungen. Stammkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Bühler, Tino, Geislingen an der Steige, *29.07.1977; Merkle, Rainer, Bissingen an der Teck, *13.09.1959, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-11-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Merkle, Rainer, Bissingen an der Teck, *13.09.1959.
2016-05-04: Bestellt als Geschäftsführer: Oettel, Dirk, Neu-Ulm, *13.09.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Bühler, Tino, Geislingen an der Steige, *29.07.1977.
2016-06-09: Bestellt als Geschäftsführer: Langer, Frank, Dettingen, *08.03.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-02-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Oettel, Dirk, Neu-Ulm, *13.09.1970.