2009-04-02: Geschäftsanschrift: Geusaer Straße , 06217 Merseburg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Probst, Stefan, Oberwünsch, *15.06.1970.
2011-01-17: Geändert, nun: Geschäftsführer: Witte, Wolfgang, Hage, *20.06.1957, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-10-22: Bestellt: Geschäftsführer: Lenze, Oliver, Osnabrück, *30.11.1969, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Witte, Wolfgang, Hage, *20.06.1957.