2010-01-08: Nunmehr Einzelkaufmann. Neue Firma: Mertens Holz Inhaber: Rolf Quast e.K. Nicht mehr Gesellschafter, nunmehr Inhaber: Quast, Rolf-Dieter, Attendorn, *11.05.1958. Nicht mehr Persönlich haftender Gesellschafter: Berens, Thorsten Heribert, Lennestadt, *08.07.1971.
2021-01-06: Neue Firma: Mertens Holz Inhaber: Andre Böhm e. K. Nicht mehr Inhaber: Quast, Rolf-Dieter, Attendorn, *11.05.1958. Nunmehr Inhaber: Böhm, Andre, Lennestadt, *21.04.1986. Der Übergang der in dem Betriebe des Geschäfts entstandenen Verbindlichkeiten und Forderungen ist beim Erwerb des Geschäfts durch den neuen Inhaber ausgeschlossen.