2011-01-05: Geschäftsanschrift: An der Bahn 48, 27367 Sottrum. Geschäftsführer: Kordes, Martin, Sottrum, *30.01.1966; Kordes, Michel, Sottrum-Everinghausen, *10.04.1967, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Merlins, Peter, Heimleiter, Sottrum. Die Gesellschafterversammlung vom 23.12.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 beschlossen.