2012-12-14: Merz Reisen GmbH, Berg, Ortsteil Gnadenberg, Birgittenweg 6, 92348 Berg, OT Gnadenberg. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Merz, Michael jun., Berg, *22.08.1967. Bestellt: Geschäftsführer: Merz, Stefan, Altdorf, *10.08.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Ehbauer, Patricia, Berg, *12.03.1969; Merz, Michael jun., Berg.
2020-07-02: HRB 2435: Merz Reisen GmbH, Berg, Ortsteil Gnadenberg, Birgittenweg 6, 92348 Berg, OT Gnadenberg. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schneider, Ralf, Berg, *24.12.1967.