2017-03-09: Vorstand: Notgeschäftsführer: 2.
Fürstberger, Gunther, *09.02.1968, Wien ; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
2017-04-14: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Isert, Bernd; Änderung zu Nr. 2: Geschäftsführer: Fürstberger, Gunther, *09.02.1968, Wien ; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2018-04-18: Sitz der Firma: Wandlitz; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.01.2018 ist der Sitz von Panketal nach Wandlitz verlegt; der Gesellschaftsvertrag ist entsprechend geändert in § 1 Abs. 2 .
2021-03-11: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Fürstberger, Gunther; Geschäftsführer: 3.
Fürstberger, Clecia, *29.07.1984, Wien; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-03-11: Sitz der Firma: Geschäftsanschrift: Podbielskiallee 25/27, 14195 Berlin