2005-11-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Heuser, Franz-Peter, Ingenieur, Aachen.
2007-05-11: Die Gesellschafterversammlung hat am 26.03.2007 beschlossen, das Stammkapital (DEM 300.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 153.387,56 um EUR 1.612,44 auf EUR 155.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital), § 5 (Geschäftsführung) sowie § 6 (Gesellschafterversammlung) zu ändern.
2014-05-28: Die Gesellschafterversammlung vom 09.04.2014 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2014-05-28: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Zhang, Jian Jun, Beijing / China, *13.11.1956. geändert, nunmehr Geschäftsführer: Dr. Reinicke, Joachim, Diplom-Ingenieur, Aachen, *30.04.1957. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Kreuter, Peter, Ingenieur, Aachen, *09.06.1949.
2018-05-30: Bestellt als Geschäftsführer: Nie, Botang, Aachen, *29.03.1965, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Zhang, Jian Jun, Beijing / China, *13.11.1956.